(略)對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé),對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明,並明確表示,概不對(duì)因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
(略)CHINARAILWAYGROUPLIMITED(
(略))(股份代號(hào):390)
(略)證
(略)規(guī)則第13.10B條而作出。
(略)於2024年7月29日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的「
(略)第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告」,僅供參閱。
(略)陳雲(yún)董事長2024年7月29日於本公告日期,本公司的執(zhí)行董事為陳雲(yún)先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生;本公司的非執(zhí)行董事為文利民先生;本公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。
A股代碼:601390A股簡稱:
(略):臨
(略)H股代碼:00390H股簡稱:中國中鐵
(略)第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告
(略)董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、
(略)(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議〔屬2024年第6次臨時(shí)會(huì)議(2024年度總第8次)〕通知和議案等書面材料于2024年7月23日以專人及發(fā)送電子郵件方式:
(略)
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況經(jīng)過有效表決,會(huì)議審議通過了以下議案:(一)審議通過《關(guān)于修訂<
(略)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)管理規(guī)定>的議案》。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。修訂后的
(略)站。
1
(二)審議通過《
(略)副總裁職務(wù)的議案》,
(略)副總裁職務(wù)。公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過了本議案,會(huì)議認(rèn)為,本次高級(jí)管理人員的解聘程序完備,符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
劉寶龍先生任職期間,忠實(shí)誠信、勤勉盡責(zé),為公司發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
(略)發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
(三)審議通過《
(略)副總裁的議案》,
(略)副總裁,聘期自本次董事會(huì)通過之日起至第五屆董事會(huì)完成換屆之日止。公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過了本議案,會(huì)議認(rèn)為,黃超先生不存在《公司法》
(略)高級(jí)管理人員的情形,亦不存在《
(略)自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.
(略)高級(jí)管理人員的情形,
(略)副總裁職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)及工作經(jīng)驗(yàn)。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
黃超先生,無曾用名/別名,47歲,中國國籍,無境外居留權(quán),中共黨員,正高級(jí)工程師。黃先生于1999年參加工作,歷任鐵一院助理工程師、團(tuán)委機(jī)關(guān)工作部副部長、團(tuán)委副書記、團(tuán)委書記,
(略)運(yùn)輸處副處長、黨總支書記、處長。
(略)副院長;2019年12月至2021年8月任中鐵第五
2
(略)黨委副書記、董事、院長;
(略)黨委書記、董事長;
(略)(以下簡稱“中鐵工”)黨委常委;
(略)副總裁。黃先生畢業(yè)于北方交通大學(xué)交通運(yùn)輸專業(yè)并獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位,后取得西南交通大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位、工學(xué)博士學(xué)位。
(四)審議通過《
(略)第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事候選人的議案》,同意中鐵工提名陳云、陳文健、
(略)第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人,
(略)第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人。
(略)股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止,任期三年。
(略)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過了本議案,會(huì)議認(rèn)為,提名的三位執(zhí)行董事和一位非執(zhí)行董事候選人不存在《公司法》
(略)董事的情形,亦不存在《
(略)自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.
(略)董事的情形,
(略)董事的資格。表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
陳云先生,無曾用名/別名,61歲,中國國籍,無境外居留權(quán),正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)工程師,
(略)董事長、執(zhí)行董事、黨委書記,董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任、提名委員會(huì)主任,同時(shí)任中鐵工董事長、黨委書記。
(略)黨委常委,
(略)副總經(jīng)理:
(略)
3
任中國交通建設(shè)集團(tuán)黨委常委,
(略)黨委常委、副總經(jīng)理:
(略)
陳文健先生,無曾用名/別名,52歲,中國國籍,無境外居留權(quán),正高級(jí)工程師,
(略)總裁、執(zhí)行董事、黨委副書記,董事會(huì)安全健康環(huán)保委員會(huì)主任,同時(shí)任中鐵工總經(jīng)理:
(略)
4
業(yè)部總經(jīng)理:
(略)
王士奇先生,無曾用名/別名,58歲,中國國籍,無境外居留權(quán),正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師,
(略)執(zhí)行董事、黨委副書記、工會(huì)主席,同時(shí)任中鐵工職工董事、黨委副書記、工會(huì)主席、黨校校長。2009年2月至2014年4月任中央紀(jì)委案件審理室副局級(jí)紀(jì)律檢查員、監(jiān)察專員。
(略)黨委常委、紀(jì)委書記,中鐵工黨委常委、紀(jì)委書記;
(略)黨委常委、紀(jì)委書記,中鐵工黨委副書記;
(略)黨委副書記,中鐵工黨委副書記;
(略)執(zhí)行董事、黨委副書記,中鐵工黨委副書記、黨校校長;
(略)執(zhí)行董事、黨委副書記、工會(huì)主席,中鐵工職工董事、黨委副書記、工會(huì)主席、黨校校長。王先生畢業(yè)于中共中央黨校政治法律專業(yè)。
文利民先生,無曾用名/別名,58歲,中國國籍,無境外居留權(quán),高
5
級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師。
(略)非執(zhí)行董事,
(略)外部董事、
(略)外部董事。
(略)總會(huì)計(jì)師;
(略)監(jiān)事會(huì)主席;
(略)總會(huì)計(jì)師、黨組成員;
(略)總會(huì)計(jì)師、黨組成員;
(略)外部董事、
(略)外部董事。
(略)非執(zhí)行董事。文先生畢業(yè)于北京水利電力經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)會(huì)專業(yè)并獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位,后畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理專業(yè)并獲高級(jí)工商管理碩士學(xué)位。
(五)審議通過《
(略)第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人的議案》,同意中鐵工提名修龍、孫力實(shí)、
(略)第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。
(略)股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止,任期三年。
(略)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過了本議案,會(huì)議認(rèn)為,提名的三位獨(dú)立董事候選人不存在《公司法》
(略)董事的情形,亦不存在《
(略)自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.
(略)董事的情形,
(略)董事的資格,同時(shí)符合中國證監(jiān)會(huì)《
(略)獨(dú)立董事管理辦法》關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性的要求,符合香港聯(lián)合交易所關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定。
(略)連續(xù)任職超過6年,也未在境
(略)
6
(略)擔(dān)任獨(dú)立董事超過三家,擁有足夠的時(shí)間和精力有效履行獨(dú)立董事職責(zé)。
(略)董事會(huì)成員,
(略)完成董事性別多元化的監(jiān)管要求,其具備適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)及相關(guān)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),符合上海證券交易所及香港聯(lián)合交易所對(duì)會(huì)計(jì)專業(yè)人士的相關(guān)要求。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
修龍先生,曾用名修瓏,67歲,中國國籍,無境外居留權(quán),高級(jí)工程師,研究員,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家,
(略)獨(dú)立非執(zhí)行董事,
(略)外部董事,兼任中國建筑學(xué)會(huì)理事長。2007年1月至2017年12月任中國建筑設(shè)計(jì)研究院院長、黨委副書記,2014年兼任中國建設(shè)科技集團(tuán)董事長;
(略)黨委書記、董事長,
(略)黨委書記、董事長;2016年至今兼任中國建筑學(xué)會(huì)理事長;
(略)外部董事。
(略)獨(dú)立非執(zhí)行董事。修先生畢業(yè)于哈爾濱建筑工程學(xué)院工程學(xué)院工業(yè)與民用建筑專業(yè)并獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位、結(jié)構(gòu)工程專業(yè)并獲得碩士學(xué)位。
孫力實(shí)女士,無曾用名/別名,62歲,中國國籍,無境外居留權(quán),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,1984年7月參加工作。歷任物資部供應(yīng)管理司管理處副主任科員、主任科員、副處長,國內(nèi)貿(mào)易部辦公廳部長辦公室秘書、財(cái)會(huì)司綜合處處長,國務(wù)院稽察特派員總署稽查察特派員,國有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)正處級(jí)專職監(jiān)事、辦事處副主任(副局級(jí)),
(略)黨委副書記、紀(jì)委書記,
(略)黨委副書記、紀(jì)委書記,
(略)黨委副書記、黨委常委。2005年8月至2015年5月
7
(略)董事、職工董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席;
(略)副書記、紀(jì)委書記;
(略)副書記、職工董事、工會(huì)主席;
(略)外部董事。孫女士畢業(yè)于遼寧財(cái)經(jīng)學(xué)院物資管理專業(yè)并獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位,后畢業(yè)于北京理工大學(xué)工業(yè)工程專業(yè)并獲得工程碩士學(xué)位。
屠海鳴先生,無曾用名/別名,62歲,中國香港籍,現(xiàn)任全國政協(xié)港澳臺(tái)僑委員會(huì)副主任、第十四屆全國政協(xié)委員,香港新時(shí)代發(fā)展智庫主席。
屠先生1983年參加工作,歷任上海解放日報(bào)記者、香港《繁榮》雜志總編輯。
(略)董事長、總經(jīng)理:
(略)
(六)審議通過《
(略)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,同意召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì),具體召開時(shí)間由董事會(huì)秘書根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定確定并及時(shí)發(fā)出股東大會(huì)通知,同時(shí)做好股東大會(huì)籌備工作。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
(略)董事會(huì)2024年7月30日
8
|
詳細(xì)信息及聯(lián)系方式只對(duì)會(huì)員開放
請登錄/申請免費(fèi)試用成為會(huì)員
18788898240
|